Sjømann | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn 🠗1 | Dato | |||
Norge | ukjent | Ukjent | 4.6.1943 | Ukjent | 23.8.1943 | |
Norge | Ukjent | 24.4.1942 | Ukjent | 24.5.1944 | ||
Storbritannia | Ukjent | 15.10.1941 | Ukjent | 2.1.1942 | ||
Canada | Ukjent | 27.6.1941 | Ukjent | 2.12.1941 | ||
Norge | Ukjent | 4.6.1941 | Ukjent | Ukjent | ||
Norge | Matros / Skytter | Ukjent | 12.2.1941 | Ukjent | 12.6.1941 | |
Storbritannia | Ukjent | 12.2.1941 | Ukjent | Ukjent | ||
Norge | Ukjent | 8.2.1941 | Ukjent | 28.5.1941 | ||
Norge | Ukjent | 2.2.1941 | Ukjent | 28.5.1941 | ||
Norge | ukjent | Ukjent | 1.2.1941 | Ukjent | 28.5.1941 | |
Norge | Ukjent | 31.1.1941 | Ukjent | 6.8.1941 | ||
Norge | ukjent | Ukjent | 29.11.1940 | Ukjent | 17.9.1941 | |
Norge | ukjent | Ukjent | 7.1940 | Ukjent | 27.7.1940 | |
Finland | Ukjent | 15.6.1940 | Ukjent | 23.11.1940 | ||
Norge | Om bord pr. | 9.4.1940 | Ukjent | 30.11.1940 | ||
Norge | Dekksgutt/lettmatros til matros | Ukjent | 10.11.1939 | Ukjent | 11.6.1941 | |
Norge | ukjent | Ukjent | 7.1939 | Ukjent | 6.1940 | |
Norge | Ukjent | 19.5.1939 | Ukjent | Ukjent | ||
Norge | Ommønstring | 1.1.1938 | Ukjent | 29.6.1939 | ||
Norge | Ukjent | 7.11.1937 | Ukjent | 31.12.1937 | ||
Norge | Bergen, Norge | 21.10.1936 | Ukjent | 4.9.1941 | ||
Norge | Maskinmann | Ukjent | 26.9.1934 | Ukjent | 8.9.1936 | |
Norge | Maskinmann | Ukjent | 16.6.1934 | Ukjent | 31.8.1934 | |
Norge | Ukjent | 3.1.1934 | Ukjent | 29.4.1935 | ||
Norge | ukjent | Ukjent | 22.4.1933 | Ukjent | 2.1.1934 |