| Norge | | Liverpool, Lancashire, UK | 16.4.1942 | Belfast, Nord Irland, UK | 17.10.1942 |
| Norge | | Liverpool, Lancashire, UK | 16.3.1942 | Belfast, Nord Irland, UK | 17.10.1942 |
| Norge | Salonggutt | Liverpool, Lancashire, UK | 11.3.1942 | Belfast, Nord Irland, UK | 19.10.1942 |
| Norge | | Trondheim, Norge | 4.6.1956 | Bergen, Norge | 18.7.1956 |
| Norge | Maskinassistent | New York, NY, USA | 8.9.1945 | Bergen, Norge | 30.9.1945 |
| Norge | | New York, NY, USA | 20.11.1944 | Bergen, Norge | 7.1.1946 |
| Norge | | Trondheim, Norge | 22.10.1939 | Bergen, Norge | 15.12.1939 |
| Norge | ukjent | Ukjent | 23.7.1939 | Bergen, Norge | 8.1.1940 |
| Norge | Styrmann til Skipsfører | Oslo, Norge | 28.2.1938 | Bergen, Norge | 17.7.1946 |
| Canada | ukjent | New York, NY, USA | 1.12.1944 | Boston, MA, USA | 30.12.1944 |
| Norge | ukjent | New York, NY, USA | 8.9.1944 | Boston, MA, USA | 23.10.1944 |
| Norge | | Glasgow, UK | 24.8.1944 | Boston, MA, USA | 10.10.1944 |
| Norge | Matros / Skytter | Glasgow, UK | 18.8.1944 | Boston, MA, USA | 30.12.1944 |
| Norge | | Liverpool, Lancashire, UK | 18.8.1944 | Boston, MA, USA | 30.11.1944 |
| Norge | | Liverpool, Lancashire, UK | 1.4.1944 | Boston, MA, USA | 31.10.1944 |
| Norge | Matros / Skytter | Liverpool, Lancashire, UK | 9.10.1943 | Boston, MA, USA | 23.10.1944 |
| Norge | Væpningsoffiser | Clyde, UK | 24.8.1943 | Boston, MA, USA | 10.10.1944 |
| Norge | Matros / Skytter | Glasgow, UK | 18.8.1943 | Boston, MA, USA | 31.12.1944 |
| Storbritannia | | New York, NY, USA | 14.11.1944 | Boston, UK | 30.11.1944 |
| Norge | | New York, NY, USA | 24.10.1944 | Boston, UK | 17.11.1944 |
| Canada | ukjent | New York, NY, USA | 2.8.1944 | Boston, UK | 30.11.1944 |
| Norge | ukjent | New York, NY, USA | 26.5.1944 | Boston, UK | 25.11.1944 |
| Norge | | Liverpool, Lancashire, UK | 31.3.1944 | Boston, UK | 25.11.1944 |
| Norge | | Liverpool, Lancashire, UK | 23.9.1940 | Bristol, UK | 12.4.1941 |
| Norge | | Oslo, Norge | 1.8.1939 | Bristol, UK | 12.4.1941 |