| Norge | | London, UK | 29.9.1943 | Alger, Algerie | 26.11.1943 |
| Norge | | Norge | Ukjent | Alliert havn | Ukjent |
| Norge | | Norge | Ukjent | Alliert havn | Ukjent |
| Norge | Matros / Skytter | Alliert havn | 5.9.1945 | Alliert havn | 26.9.1945 |
| Norge | | New York, NY, USA | 12.7.1940 | Alliert havn | 11.3.1941 |
| Norge | | Om bord pr. | 12.12.1939 | Alliert havn | 12.5.1940 |
| Norge | Dekksgutt, jungmann, lettmatros til matros | Norge | 21.10.1939 | Alliert havn | 28.2.1941 |
| Norge | | Norge | 21.10.1939 | Alliert havn | 22.11.1940 |
| Norge | | Norge | 21.3.1939 | Alliert havn | 16.5.1940 |
| Norge | | Liverpool, Lancashire, UK | 15.6.1945 | Antwerpen, Belgia | 10.1.1946 |
| Norge | | Liverpool, Lancashire, UK | 14.6.1945 | Antwerpen, Belgia | 10.1.1946 |
| Norge | | London, UK | 16.4.1945 | Antwerpen, Belgia | 28.3.1946 |
| Norge | | Newcastle, UK | 9.4.1945 | Antwerpen, Belgia | 15.1.1946 |
| Norge | Salonggutt / dekksgutt | London, UK | 4.4.1945 | Antwerpen, Belgia | 30.1.1948 |
| Norge | | London, UK | 26.3.1945 | Antwerpen, Belgia | 16.1.1946 |
| Norge | | New York, NY, USA | 21.1.1945 | Antwerpen, Belgia | 11.12.1945 |
| Norge | Kokk | New York, NY, USA | 20.1.1945 | Antwerpen, Belgia | 1.6.1946 |
| Norge | | New York, NY, USA | 22.6.1944 | Antwerpen, Belgia | 14.12.1945 |
| Norge | ukjent | London, UK | 15.7.1943 | Antwerpen, Belgia | 11.12.1945 |
| Norge | 1. Maskinist (Maskinsjef) | Newcastle, UK | 27.4.1943 | Antwerpen, Belgia | 6.6.1946 |
| Storbritannia | 2. Telegrafist | London, UK | 24.7.1944 | Avmønstret før | 31.1.1946 |
| Storbritannia | Skytter | Hull, Yorkshire, UK | 2.10.1943 | Avmønstret før | 31.5.1945 |
| Storbritannia | Skytter | Newcastle, UK | 8.3.1943 | Avmønstret før | 31.8.1943 |
| Storbritannia | Skytter | London, UK | 31.3.1945 | Baltimore, MD, USA | 6.9.1945 |
| Storbritannia | Skytter | Methil, Fife, Skottland, UK | 27.8.1944 | Baltimore, MD, USA | 6.9.1945 |