Sjømann | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn 🠗1 | Dato | Havn | Dato | |||
Norge | New York, NY, USA | 22.6.1944 | Antwerpen, Belgia | 14.12.1945 | ||
Norge | New York, NY, USA | 21.6.1944 | New York, NY, USA | 30.9.1944 | ||
Norge | New York, NY, USA | 20.6.1944 | New York, NY, USA | 19.1.1945 | ||
Norge | New York, NY, USA | 1.6.1944 | Montreal, Quebec, Canada | 16.7.1945 | ||
Norge | ukjent | New York, NY, USA | 9.6.1943 | London, UK | 7.7.1943 | |
Norge | New York, NY, USA | 18.3.1941 | Newcastle, UK | 9.12.1942 | ||
Norge | 1. Styrmann / Telegrafist | New York, NY, USA | 18.3.1941 | Sydney, NSW, Australia | 7.7.1942 | |
Norge | New York, NY, USA | 28.2.1941 | Newcastle, UK | 23.12.1942 | ||
Norge | New York, NY, USA | 28.2.1941 | Newcastle, UK | 21.11.1942 | ||
Norge | New York, NY, USA | 28.2.1941 | Newcastle, UK | 21.11.1942 | ||
Norge | ukjent | New York, NY, USA | 26.2.1941 | Ukjent | 22.12.1941 | |
Norge | New York, NY, USA | 12.7.1940 | Alliert havn | 11.3.1941 | ||
Norge | Newcastle, UK | 20.4.1945 | Liverpool, Lancashire, UK | 15.6.1945 | ||
Norge | Newcastle, UK | 9.4.1945 | Antwerpen, Belgia | 15.1.1946 | ||
Storbritannia | Newcastle, UK | 9.8.1944 | Liverpool, Lancashire, UK | 15.12.1944 | ||
Norge | ukjent | Newcastle, UK | 8.8.1944 | London, UK | 27.3.1945 | |
Norge | Newcastle, UK | 2.10.1943 | Hull, Yorkshire, UK | 5.10.1943 | ||
Norge | Newcastle, UK | 27.9.1943 | Falmouth, UK | 6.3.1944 | ||
Norge | 1. Maskinist (Maskinsjef) | Newcastle, UK | 27.4.1943 | Antwerpen, Belgia | 6.6.1946 | |
Norge | Vaktmann | Newcastle, UK | 30.3.1943 | Newcastle, UK | 30.4.1943 | |
Storbritannia | Newcastle, UK | 19.3.1943 | London, UK | 7.12.1943 | ||
Norge | Newcastle, UK | 9.3.1943 | London, UK | 7.7.1943 | ||
Norge | Newcastle, UK | 9.3.1943 | London, UK | 7.7.1943 | ||
Storbritannia | Skytter | Newcastle, UK | 8.3.1943 | Avmønstret før | 31.8.1943 | |
Storbritannia | Skytter | Newcastle, UK | 8.3.1943 | Ukjent | 31.8.1943 |