| Norge | Maskinassistent | San Pedro, CA, USA | 28.4.1941 | Liverpool, Lancashire, UK | 10.7.1941 |
| Norge | | Liverpool, Lancashire, UK | 26.4.1941 | Liverpool, Lancashire, UK | 7.11.1941 |
| Norge | | San Pedro, CA, USA | 25.4.1941 | Halifax, NS, Canada | 23.3.1942 |
| Norge | 4. Maskinist / 3. Maskinist | Liverpool, Lancashire, UK | 12.2.1941 | Liverpool, Lancashire, UK | 16.11.1942 |
| Norge | ukjent | Ukjent | 12.2.1941 | Ukjent | 15.5.1941 |
| Norge | Matros / Skytter | Liverpool, Lancashire, UK | 11.2.1941 | Bergen, Norge | 13.8.1945 |
| Norge | | Manchester, UK | 1.2.1941 | San Pedro, CA, USA | 25.4.1941 |
| Norge | | Liverpool, Lancashire, UK | 1.2.1941 | Liverpool, Lancashire, UK | 26.6.1941 |
| Norge | | Alliert havn | 31.1.1941 | Liverpool, Lancashire, UK | 5.7.1941 |
| Norge | | Liverpool, Lancashire, UK | 31.1.1941 | New York, NY, USA | 23.5.1944 |
| Norge | | Ukjent | 31.1.1941 | Liverpool, Lancashire, UK | 25.6.1941 |
| Norge | Lettmatros / Matros | Manchester, UK | 30.1.1941 | Liverpool, Lancashire, UK | 14.11.1942 |
| Norge | | Manchester, UK | 30.1.1941 | Liverpool, Lancashire, UK | 7.11.1941 |
| Norge | | Liverpool, Lancashire, UK | 30.1.1941 | Liverpool, Lancashire, UK | 9.7.1941 |
| Norge | | Liverpool, Lancashire, UK | 30.1.1941 | Manchester, UK | 15.4.1942 |
| Norge | | Baltimore, MD, USA | 11.12.1940 | Liverpool, Lancashire, UK | 22.6.1941 |
| Norge | | San Pedro, CA, USA | 1.12.1940 | Manchester, UK | 28.1.1941 |
| Norge | | Ukjent | 27.11.1940 | Ukjent | 31.1.1941 |
| Norge | | San Francisco, CA, USA | 25.11.1940 | Los Angeles, CA, USA | 25.4.1941 |
| Norge | | San Pedro, CA, USA | 21.11.1940 | Liverpool, Lancashire, UK | 6.7.1941 |
| Norge | Salonggutt | Om bord pr. | 1.7.1940 | Ukjent | 22.11.1940 |
| Norge | ukjent | Haugesund, Norge | 4.1.1940 | San Pedro, CA, USA | 22.11.1940 |
| Norge | | Haugesund, Norge | 3.1.1940 | Canada | 30.10.1940 |
| Norge | | Haugesund, Norge | 3.1.1940 | Bahia Blanca, Argentina | 7.6.1940 |
| Norge | | Haugesund, Norge | 2.1.1940 | San Pedro, CA, USA | 25.4.1941 |