Sjømann | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn 🠗1 | Dato | |||
Norge | ukjent | Alliert havn | 7.8.1946 | Alliert havn | Ukjent | |
Norge | Matros / Skytter | Alliert havn | 18.8.1945 | Alliert havn | 26.9.1945 | |
Norge | New York, NY, USA | 2.4.1943 | Alliert havn | 7.6.1943 | ||
Norge | Matros / Skytter | Halifax, NS, Canada | 20.3.1942 | Alliert havn | 24.4.1942 | |
Norge | Ukjent | 29.12.1939 | Alliert havn | 22.11.1940 | ||
Storbritannia | Montreal, Quebec, Canada | 9.5.1945 | Avmønstret før | 31.7.1945 | ||
Storbritannia | 3. Telegrafist | Glasgow, UK | 9.11.1944 | Avmønstret før | 31.7.1945 | |
Storbritannia | Skytter | Liverpool, Lancashire, UK | 29.8.1944 | Avmønstret før | 31.5.1945 | |
Storbritannia | Skytter | Liverpool, Lancashire, UK | 29.8.1944 | Avmønstret før | 31.7.1945 | |
Canada | New York, NY, USA | 13.10.1943 | Avmønstret før | 31.1.1944 | ||
Canada | New York, NY, USA | 21.9.1943 | Avmønstret før | 31.1.1944 | ||
Norge | Montreal, Quebec, Canada | 19.5.1945 | Avonmouth, UK | 8.6.1945 | ||
Norge | New York, NY, USA | 8.3.1945 | Avonmouth, UK | 20.6.1945 | ||
Norge | Haugesund, Norge | 3.1.1940 | Bahia Blanca, Argentina | 7.6.1940 | ||
Norge | New York, NY, USA | 23.7.1945 | Bergen, Norge | 9.8.1945 | ||
Norge | ukjent | New York, NY, USA | 23.7.1945 | Bergen, Norge | 10.8.1945 | |
Norge | ukjent | New York, NY, USA | 23.7.1945 | Bergen, Norge | 10.8.1945 | |
Norge | New York, NY, USA | 23.7.1945 | Bergen, Norge | 10.8.1945 | ||
Norge | New York, NY, USA | 23.7.1945 | Bergen, Norge | 10.8.1945 | ||
Norge | New York, NY, USA | 23.7.1945 | Bergen, Norge | 9.8.1945 | ||
Norge | New York, NY, USA | 23.7.1945 | Bergen, Norge | 10.8.1945 | ||
Norge | Maskinassistent | New York, NY, USA | 23.7.1945 | Bergen, Norge | 10.8.1945 | |
Norge | New York, NY, USA | 21.7.1945 | Bergen, Norge | 9.8.1945 | ||
Norge | New York, NY, USA | 19.7.1945 | Bergen, Norge | 10.8.1945 | ||
Norge | ukjent | New York, NY, USA | 19.7.1945 | Bergen, Norge | 31.8.1945 |