Informasjonen om registrerte krigsseilere er ikke nødvendigvis fullstendig. Eksempelvis vil mønstringer og utmerkelser for enkelte sjøfolk bli registrert senere, ettersom nye kilder blir gjennomgått.
Sjøforsvarets londonarkiv:
Antatt i Marinen: 18. november 1941, som: U/Kvartermester.
Sivil stilling: Matros.
Sivil utdannelse: Styrmannskole, 2 mndr skipperskole.
Tidligere militærtjeneste: Marinen 1.4.1939 - 7.6.1940.
Beskikket eller vervet fra: Off.aspirant 12.3.1945. U/Fenrik 12.6.1945.
Militær spesialutdannelse eller kurser: 8.9.1942 5 ukers Skytterkurs Res.
Dimittert fra Marinen: 25. juni 1946. M.K.V.
Sjøforsvarets londonarkiv ved Marinemuseet i Horten: P.27. kort 411-412.
RA/RAFA-5156/G/Gb/Gbb/Gbba/L0003