Sjøforsvarets londonarkiv:
Antatt i Marinen: 7.1.1944, som: Vpl.Kaptein.
Nærmeste pårørende: Hustru: Berit Loenneschen.
Sivil stilling: Skipsreder.
Sertifikater: Skipper og styrmannsertifikat. (seilskip/dampskip)
Styrmannssertifikat løst 6.10-1920
D/S-førersertifikat størrelse alle farvann § 9 h løst 14.7.1923.
Tidligere militærtjeneste: Kadett marinen 1917.
Avgangseksamen Sjøkrigsskolens nederste avdeling 30.9.1920. Hovedkarakter 153.66. Rangeringsnummer 1 blandt 22 eksaminerte.
"Norge" 1.10.1920-1.11.1920 Offiserstjeneste. "Tordenskjold" 1.11.1920-31.3.1921, Offiserstjeneste.
Beskikket eller vervet fra: 1939 Vpl.Kaptein. 15.5.1944 Stabsoffiser, Vpl. Orlogskaptein.
Dimittert fra Marinen: 9.6.1946. M.K.Ø. Innkalt igjen 15.9.1948 og frabeordret tjeneste 31.3.1949.
Sjøforsvarets londonarkiv ved Marinemuseet i Horten: P.27. kort 145-146.
RA/RAFA-5156/G/Gb/Gbb/Gbbb/L0001
"Seedie's Roll of NAVAL HONOURS & AWARDS," av Seedie, 1989 s. 454
Vestfold fylke, Hovedrulle nr. 10 (1922-1923), Protokollside, side 123