Informasjonen om registrerte krigsseilere er ikke nødvendigvis fullstendig. Eksempelvis vil mønstringer og utmerkelser for enkelte sjøfolk bli registrert senere, ettersom nye kilder blir gjennomgått.
Sjøforsvarets londonarkiv:
Antatt i Marinen: 15.6.1931, som: Kadett.
Sivil stilling: Student.
Sivil utdannelse: Realartium, 1 år ved Tekn. høyskole.
Sertifikater: Kystskippersert., Bil-og motorsykkelsertifikat.
Tidligere militærtjeneste: 1935/36 Vpl. Sersjant Høytorp fort . 1939/40 Vpl. Fenrik ved Oscarsborg.
Beskikket eller vervet fra: 1.1.1938, Fenrik. 1.7.1942, Vpl. Løytnant Kystart. 1.9.1944 Vpl. Kaptein.
Militær spesialutdannelse eller kurser: Kystartilleri. Teori kurs Krigsskolen. Long Gunnery staff course i Storbritannia fra 20.7.1946. Kystartillerikurs i Plymouth 24.8.1942 - 12.9.1942. Battle course v/38th(Welsh) Divisional School 4.10.1942. Instruktør i Plymstock fra 1.4.1944.
Dimittert fra Marinen: Ikke notert.
Har tjenestegjort ved Kystartilleriet i Kirkenes og Oslo etter krigen, og ingen sjøtjeneste notert.
Sjøforsvarets londonarkiv ved Marinemuseet i Horten: P.14. kort 055-056.