Informasjonen om registrerte krigsseilere er ikke nødvendigvis fullstendig. Eksempelvis vil mønstringer og utmerkelser for enkelte sjøfolk bli registrert senere, ettersom nye kilder blir gjennomgått.
Ex gratia-arkivet:
Registernummer under krigen: 26271 London, 6867 NY.
Var 4. Maskinist om bord i et utenlandsk skip fra 7.8.1950 til 2.5.1951. (Se for øvrig mønstringer)
I tillegg var han 2. Maskinist om bord i "THULE" fra 21.4.1956 til 26.4.1957 samt 2. Maskinist om bord i "NYBYGG 356) fra 29.1.1958 til 27.2.1959.
Sjøforsvarets londonarkiv:
Antatt i Marinen: 5. desember 1941, som: U.m.m.
Sivil stilling: Fyrbøter.
Beskikket eller vervet fra: 1.10-43 fyrbøter II kl.
Dimittert fra Marinen: 30. september 1947.
Tjenestegjorde under ltn. Andersen fra 15. januar 1942.
Tjenestested: "M.T.B. 714" 9. april 1945 - 1. oktober 1945.
RA/S-3545/G/Gg
Sjøforsvarets londonarkiv ved Marinemuseet i Horten: P.38. Kort 121-122.
RA/RAFA-5156/G/Gb/Gbb/Gbba/L0004