Informasjonen om registrerte krigsseilere er ikke nødvendigvis fullstendig. Eksempelvis vil mønstringer og utmerkelser for enkelte sjøfolk bli registrert senere, ettersom nye kilder blir gjennomgått.
Mønstret på "Hermann Smith" i Tvedestrand 25.02.1863, mønstret av i Tvedestrand 16.08.1863.
Mønstret på "Nieanor" ? 29.08.1871 i Tvedestrand, mønstret av 14.12.1871 i Svelvik. Skipsnavn usikkert.
Ole Thorsen var sjømann fra 1863 til 1879. Han tjenestegjorde på totalt 9 skuter.