Utstedet Kokkesertifikat 27.6.1968 i Arendal.
1.kokk. " Andreas U " av Grimsted. Rederiet?? påm. Arendal f.utlandet 26.6.1968. avm. Skagen 20.5.1970
1.kokk " Johan U " av Grimstad. Rederiet ?? påm. Kristiansand f.utlandet 1.9.1970. avm. ?? 15.1.1971.
1.kokk " Norita " av Grimstad. påm. Arendal f. utlandet 1.2.1971. avm. Kristiansand 13.3.1971.
1.kokk. " Thara " av ?? påm. Arendal f. utlandet 18.3.1971. avm. Ymuiden 12.7.1971.
1.kokk " Ross Point " av Sandefjord. påm. Kristiansand f. utlandet 16.8.1971. avm. Genova 6.4.1972.
1.kokk " Fjordaas " av Arendal. ?? påm. Kristiansand. f. utlandet 10.5.1972. avm. Ymuiden 24.6.1972.
1.kokk " Polyhymnia " av Kristiansand. Rederiet Einar Rasmussen. påm. Kristiansand f.utlandet 1.8.1972. avm Potrto ?? 26.12.1972.
1.kokk " Polysaga " av Kristiansand. Rederiet Einer Rasmussen. påm. Kristiansand f. utlandet 1.4.1973. avm. ?? 5.8.1973.
1.kokk " Ross Isle " av Sandefjord. ?? påm. Kristiansand f. utlandet 7.8.1973. avm Rotterdam 18.1.1974.
1.kokk " Wangstar " av ?? Rederiet ?? påm. Kristiansand f.utlandet 1.6.1974. avm. Rotterdam 2.9.1974.
1.kokk " CGrt???" av ?? Rederiet?? påm. Kristiansand f.utlandet 2.10.1974. avm. Arendal 18.3.1975.
1.kokk " Aurore " av Kristiansand. Rederiet Jørgen Bang. påm. Kristiansand f.utlandet 6.5.1975. avm. Singapore 5.12.1975.
1.kokk vikar M/T " Polykarp " av Kristiansand. Rederiet Einar Rasmussen. påm. 6.5.1976. avm. Philadelphia 29.6.1976.
1.kokk M/T " Polycastle " av Kristainsand. Rederiet Einar Rasmussen. påm. Philadelphia 29.6.1976. avm.Houston 24.8.1976.
Kokk vikar. " Skien " påm. Lillesand 13.9.1976. avm. Kristiansand 15.2.1977.
Kokk ambulerende. M/S " Ruthland " av ?? Rederiet?? påm. Kristiansand 16.2.1977. avm. 2.9.1978.
Kokk ambulerende M/S " Villa " av Oslo. Rederiet Det Norske Kystverk. påm. 4.9.1978.
avm. som pensjonist i år 2000