Informasjonen om registrerte krigsseilere er ikke nødvendigvis fullstendig. Eksempelvis vil mønstringer og utmerkelser for enkelte sjøfolk bli registrert senere, ettersom nye kilder blir gjennomgått.
Fikk styrmannspatent 08.01.1890 og skipperpatent 24.01.1898.
Orlogstjeneste 24.04.1891 til 18.07.1891 på Carl Johans Værn.