Informasjonen om registrerte krigsseilere er ikke nødvendigvis fullstendig. Eksempelvis vil mønstringer og utmerkelser for enkelte sjøfolk bli registrert senere, ettersom nye kilder blir gjennomgått.
Olav Slåttun, Rjukan. SSH 372. Bilde - Nortrashipflåtens Skyttere 1941 - 1946.
Ex gratia-arkivet:
Registernummer under krigen: London 35572, NY 21265
Nortrashipflåtens Skyttere 1941 - 1946.
Skytter nr. 372, Slåttun, Olav, født 2.12.1918 i Rjukan.
Antatt i marinen og dannet til skytter ombord i KNM HEIMDAL i Port Edgar, Scotland.
Senere gjorde han tjeneste som skytter på følgende norske skip:
D/S IDEFJORD fra 15.2.1941 til 5.5.1941.
M/S TIJUCA fra 19.5.1941 til 15.8.1941.
M/S LIDVARD fra 2.6.1942 til 4.7.1942.
M/S TIRADENTES fra 13.8.1943 til 20.8.1943.
M/S TAI YIN fra 23.9.1943 til 24.3.1944.
M/S TAI PING YANG fra 6.6.1944 til 19.9.1944.
M/T DALFONN fra 13.11.1944 til 4.12.1944.
Dimittert ved SSH Dumbarton den 1. april 1945.
Sjøforsvarets londonarkiv:
Antatt i Marinen: 22. januar 1941, som: U.d.m.
Sivil stilling: Sjømann.
Sivil utdannelse: 3 år fartstid.
Militær spesialutdannelse eller kurser: Kanonskytterkurs, Port Edgar.
Dimittert fra Den norske Marine 13. desember 1945. M.K.S.
Rulleblad over tjeneste i Sjøforsvaret avviker fra fartstid fra Riksarkivet. Antar Riksarkivets opptegnelser er korrekte og ser bort fra datoer i Sjøforsvarets arkiv.
Fartstid 2.verdenskrig v/ Riksarkivet
Matros/skytter M/T DALFONN av Stavanger. Rederiet Sigval Bergesen. påmønstret. 13.11.1944. avmønstret. 13.12.1944.
RA/S-3545/G/Gg
Nortrashipflåtens Skyttere 1941 - 1946.
Sjøforsvarets londonarkiv ved Marinemuseet i Horten: P.35. kort 441–442.