Informasjonen om registrerte krigsseilere er ikke nødvendigvis fullstendig. Eksempelvis vil mønstringer og utmerkelser for enkelte sjøfolk bli registrert senere, ettersom nye kilder blir gjennomgått.
Ex gratia-arkivet:
Registernummer under krigen: 33478 London, 7291 NY.
"Nortrashipflåtens skyttere 1941-1946"
Skytter nr. 188
Han ble utdannet til skytter i Dumbarton, Skottland. Siden seilte han med følgende norske handelsskip:
D/S INGERFIRE av Bergen fra 15.12.1941 til 11.8.1942
D/S FANA av Bergen fra 27.9.1942 til 1.4.1943
D/S COLUMBIA av Haugesund fra 11.7.1943 til 10.1.1944
Gjorde siden tjeneste i land til han ble dimittert i Bergen den 24.8.1945.
Sjøforsvarets londonarkiv:
Antatt i Marinen: 28.10.1941.
Sivil stilling: Matros.
Mil. kurs: Artillerikurs.
Dimittert ved Marinekommando Vestlandet: 24.08.1945.
RA/S-3545/G/Gg
Nortrashipflåtens Skyttere 1941 til 1946.
Sjøforsvarets londonarkiv ved Marinemuseet i Horten: P.34. kort 307-308