Informasjonen om registrerte krigsseilere er ikke nødvendigvis fullstendig. Eksempelvis vil mønstringer og utmerkelser for enkelte sjøfolk bli registrert senere, ettersom nye kilder blir gjennomgått.
Pettersen, Mathias f. 16.08.1855 i Dypvåg, bosted Lyngør.
Styrmanns Patent 30.10.1875.
Mønstringer, se mønstrings liste.
26.07.1877 meldt at ville reise til Skole i Frankrike fra Lyngør.
Skipper Sertifikat 01.04.1879. Nytt Sertifikat 04.02.1918 etter krigsforlis.
Seilte under 1.verdenskrig.
24.08.1917: Påmønstret d.s. "HOVDE" i Porsgrunn som skipsfører. Torpedert 15.10.1917.
Se d.s. "HOVDE" for mer info: