Informasjonen om registrerte krigsseilere er ikke nødvendigvis fullstendig. Eksempelvis vil mønstringer og utmerkelser for enkelte sjøfolk bli registrert senere, ettersom nye kilder blir gjennomgått.
Orlogstjeneste 15.05.1896 til 24.07.1896 Carl Johans Værn.
Fikk styrmannspatent 29.07.1896 og skippercertifikat 24.08.1903.
Fikk reisetilladelse 14.02.1905.
Mønstret skibsfører på "Perfect" i Arendal 09.09.1911,mønstret av i Sandefjord 01.10.1914.