Informasjonen om registrerte krigsseilere er ikke nødvendigvis fullstendig. Eksempelvis vil mønstringer og utmerkelser for enkelte sjøfolk bli registrert senere, ettersom nye kilder blir gjennomgått.
Orlogstjeneste 15.05.1896 til 28.09.1896 Karl Johans Værn.
Mønstret på "Ellysif" i Risør 01.03.1901,mønstret av 19.09.1901.
Fikk reisetiladelse 13.01.1910.