Informasjonen om registrerte krigsseilere er ikke nødvendigvis fullstendig. Eksempelvis vil mønstringer og utmerkelser for enkelte sjøfolk bli registrert senere, ettersom nye kilder blir gjennomgått.
Fikk styrmannspatent 13.07.1881 og skipperpatent 13.03.1885.
Mønster på "Haarald Haafagre" i Sandefjord 25.10.1879,mønstret av 17.12.1879.
Mønstret 1.styrmann på "Svend Foyen" i Sandfjord 11.12.1885, avmønatring ikke ført.