Informasjonen om registrerte krigsseilere er ikke nødvendigvis fullstendig. Eksempelvis vil mønstringer og utmerkelser for enkelte sjøfolk bli registrert senere, ettersom nye kilder blir gjennomgått.
Fikk styrmannspatent 07.01.1905, Skibsførercertifikat for dampskip 10.09.1908 og nytt 14.07.1919.
Mønstret 2.styrmann på D/S "Skogland" i Baltmore 21.02.1916, mønstret av i Stavanger 18.07.1916.
Mønstret 1.styrmann/Skipsfører på D/S "Uno" i Haugesund 27.07.1916, mønstret av i Glasgow 20.09.1917.
Mønstret skipsfører på D/S "Moskland" i Cardiff 20.10.1917, mønstret av i Swansea 15.01.1918.
Mønstret 1.styrmann på D/S "Dava" i Swansea 20.03.1918, mønstret av i Swansea 20.05.1918.
Mønstret 1.styrmann på D/S "Siri" i Newport 20.05.1918, mønstret av i Cardiff 24.07.1918.
Mønstret 2.styrmann på D/S "Hemes" i Darthmount" 24.07.1918, mønstret av i Maseille 08.05.1919.