Informasjonen om registrerte krigsseilere er ikke nødvendigvis fullstendig. Eksempelvis vil mønstringer og utmerkelser for enkelte sjøfolk bli registrert senere, ettersom nye kilder blir gjennomgått.
Fikk styrmanndspatent 29.01.1876 og skipsførercertifikat 05.10.1888
Orlogstjeneste 24.04.1878 til 26.10.1878.
Fikk reisetiladelse til udlandet 16.03.1903