Informasjonen om registrerte krigsseilere er ikke nødvendigvis fullstendig. Eksempelvis vil mønstringer og utmerkelser for enkelte sjøfolk bli registrert senere, ettersom nye kilder blir gjennomgått.
Førstereis med fullrigger "CITY OF AGRA" av Porsgrunn fra 05.06.1894 til 19.05.1897.
Mønstringer, se mønstrings liste.
Orlogs tjeneste fra 18.05. til 25.07.1898.
Styrmanns patent 07.08.1898
Skipper patent 06.06.1900
Mønstret 1.styrmann til fullrigger CITY OF AGRA av Porsgrunn 14.10.1898, mønstret av i Fredrikstad 08.11.1900.
Seilte i utenriks fart under 1.verdenskrig.
Siste noterte mønstring 13.08.1929 til D/S ODDA, avmønstring ikke ført.