Informasjonen om registrerte krigsseilere er ikke nødvendigvis fullstendig. Eksempelvis vil mønstringer og utmerkelser for enkelte sjøfolk bli registrert senere, ettersom nye kilder blir gjennomgått.
Fikk styrmannspatent 08.05.1906 og skippersertifikat 28.06.1910.
Mønstret 2.styrmann på "Avenir" i Arendal 28.08.1909, mønstret om til 1.styrmann i Belfast 06.06.1910, avmønstring ikke ført.
Mønstret 1.styrmann på D/S "Vera" i Swansea 18.04.1916, mønstret av i Newport 10.07.1916.
Mønstret Skipsfører på M/S "Ulrikstopp" i Brevik 09.04.1921, mønstret av i Bergen 25.05.1921.
Meddelt reisetiladelse til Amerika 29.04.1924, afreist 31.05.1924.