Informasjonen om registrerte krigsseilere er ikke nødvendigvis fullstendig. Eksempelvis vil mønstringer og utmerkelser for enkelte sjøfolk bli registrert senere, ettersom nye kilder blir gjennomgått.
Ex gratia-arkivet:
Registernummer under krigen: London 15393, NY 6269.
Gift 28.des 1929 i Høvaag med Gusta Ingeborg, født 4.juli 1901, datter av gbr. Thomas Larsen Hellesnes, og hustru Tomine Amalie. (jf. London-kort):
Maskinisteksamen 30.mars 1920 i Chr.sand. motormaskinisteksamen 30.nov 1929.
Vernepligt: Matros nr 1833 av 10de festningskomp. Oddernes, tjente fra 1.mars 1915 til 21.jan 1916.
Fartstid 2. verdenskrig:
Maskinsjef M/T Thorhild av Grimstad. Rederiet Olaf Tønnevold & Sønner. påm. 12.5.1939. avm. 28.11.1942.
Maskinsjef M/T Thorhild av Grimstad. Rederiet Olaf Tønnevold & Sønner. Påm. 18.03.1943 Avm. 13.03.1945.
Tildelt
Deltakermedaljen og Frihetsmedaljen
Fartstid:
10.april 1913 d/s "Knud Skaaluren" Arendal for utlandet (fyrbøter
avm 28.april 1913 i Arendal
19.mai 1913 d/s "Knud Skaaluren" Arendal for utlandet (fyrbøter
avm 10.des 1913 i Arendal
29.jan 1914 d/s "Jerv" Arendal for utlandet (fyrbøter
avm 13.okt 1914 i Arendal
29.jan 1919 skip "Helga" Haugesund for England (3.mask.
avm 8.sept 1919 i Bergen
20.aug 1920 d/s "Quernstad" Arendal for New York (2.mask.
avm 13.okt 1921 i Sandefjord
29.mars 1922 m/s "Songdal" Chr.sand for New York (3.mask.
avm 9.okt 1922 i New York
9.okt 1922 m/s "Songdal" New York / videre (2.mask.
avm 23.juni 1923 i New York
19.mars 1926 d/s "Nidareid" Grimstad for Oslo (2.mask. hyre kr 330.-
ommønstret 19.juni 1926
19.jun 1926 d/s "Nidareid" Ommønstret (1.mask.
avm 20.aug 1926 i Norrkjøping
16.okt 1926 d/s "Nidarnes" Oslo for utlandet (1.mask.
avm 28.april 1928 i Saint John NB
31.mai 1928 d/s "Nidareid" Grimstad for Havre / videre (1.mask. hyre 392.-
avm 20.sept 1929 i Baltimore
21.juni 1933 m/s "Eli" Chr.sand (1.mask.
avm ikke oppgitt
14.mai 1939 m/t "Thorhild" Norge (maskinsjef
avm 28.nov 1942 i New York
18.mars 1943 m/t "Thorhild" NewYork (maskinsjef
avm 13.mars 1945 i Liverpool
9.jan 1946 m/t "Thorhild" Grimstad for Rotterdam (mask.sjef
avm ikke oppgitt
5.april 1948 Nybygg 624 Gøteborg (mask.sjef
avm ikke oppgitt
Erling hadde også verkstederfaring: Ansatt ved Tjomsland motorverksted i 1911. Ansatt ved Pusnes mek. verksted 17.8. 1911 til 8.4. 1913 som lærling. Videre fra 12.1. 1915 til 9.3. 1915 og 18.1. 1916 til 8.1.1918.
Erling Jørgensen døde den 23.04.1971.
RA/S-3545/G/Gg
RA/S-3545/G/Gi/L0006
Arild Nordskogs samlinger.