Informasjonen om registrerte krigsseilere er ikke nødvendigvis fullstendig. Eksempelvis vil mønstringer og utmerkelser for enkelte sjøfolk bli registrert senere, ettersom nye kilder blir gjennomgått.
Hans Johnsen, Risør. Bilde fra "Skuteklubben"
Bilde 1 av 3
Innført i rullen med 5 måneder og 17 dagers fartstid på midlertidig patent.
Mønstret på "Høiden" i Kragerø 23.09.1912, mønstret av i Kristiania 08.01.1913.
Mønstret på D/S "Carmencita" i Arendal 22.02.1913, avmønstring ikke ført.
Mønstret på "Randi" i Brevik 30.06.1913,mønstret av i Brevik 24.10.1913.
Fikk ny sjøfartsbok 20.03.1915.
Orlogstjeneste 02.10.1916 til 17.03.1918, "Kongs Sverre","Tordenskjold", "Sleipner" og P.S. "Norge"
Mønstret på D/S "Torgun II" i Kristiansand 02.09.1918, mønstret av i London 17.02.1919.
Mønstret på D/S "Pan" i Shilds 21.02.1919, mønstret av i Cardiff 08.08.1919.
Fikk styrmandscertifikat for seil og damp 12.05.1920.
Mønstret 2.styrmann på D/S "Solviken" i Hong Kong 15.04.1927, mønstret av i Hong Kong 26.11.1927.
Avskrift av rulle sendt Risør 04.06.1954.