Informasjonen om registrerte krigsseilere er ikke nødvendigvis fullstendig. Eksempelvis vil mønstringer og utmerkelser for enkelte sjøfolk bli registrert senere, ettersom nye kilder blir gjennomgått.
Fikk styrmannspatent 10.05.1883.
Orlogstjeneste i tiden 15.04.1885 til 11.07.1887.
Fikk reisetiladelse 17.05.1886 og 18.04.1888.