Informasjonen om registrerte krigsseilere er ikke nødvendigvis fullstendig. Eksempelvis vil mønstringer og utmerkelser for enkelte sjøfolk bli registrert senere, ettersom nye kilder blir gjennomgått.
Ex gratia-arkivet:
Registernummer under krigen: London 8645, NY 23764.
Nortrashipflåtens Skyttere 1941 til 1946:
Skytter nr. 222: Hegstad, Arvid. Født 30.april 1920 i Trondheim.
Matros D/T RANELLA fra 3.7.1940 til 17.8.1940.
Lettmatros M/T SVEVE fra 3.10.1940 til 12.1.1941.
Antatt i marinen den 24.1.1941 og ble utdannet til skytter i Port Edgar og senere i Dumbarton, Scotland.
Senere gjorde han tjeneste som skytter på følgende norske handelsskip:
D/S HARDANGER fra 9.2.1941 til 26.5.1941.
D/S VICTO fra 22.7.1941 til skipet ble bombet i senk på den engelske kyst den 9.november 1941. Under angrepet omkom 2 mann.
Hegstad seilte ut igjen med:
M/T KOLLSKEGG fra 6.12.1941 til skipet ble torpedert kl. 1420 den 6.april 1942. Innkludert to britiske kanonerer var besetningen på 42 mann , hvorav 4 omkom under forliset.
Etter krigsforlis nr. 2 seilte han ut med:
M/S SCEBELI fra 30.4.1942 til 4.5.1942.
M/T GALLIA fra 15.6.1942 til 19.10.1942. Skipet hadde rekord med 330 tusen tonn oljelast.
Videre var han ombord i :
D/S RINGEN fra 29.10.1942 til 28.12.1942.
D/S REIAAS fra 12.3.1943 til 31.5.1943.
D/S NORFALK fra 1.11.1943 til 14.1.1944.
1944 - 1945 Tjenestegjorde ved det norske vepningskontor i Afrika
D/S HJALMAR WESSEL fra 6.9.1945 til 10.10.1945.
For sin innsats for Norge under den annen verdenskrig ble han ble tildelt Krigsmedaljen, Deltakermedaljen og Haakon den VII`s 70 års medalje.
Sjøforsvarets londonarkiv:
Antatt i Marinen: 24.01.1941, som: U.d.m.
Sivil stilling: Matros.
Militær spesialutdannelse eller kurser: Art. kurs.
Dimittert fra Marinen: 16.03.1949.
RA/S-3545/G/Gg
Nortrashipflåtens Skyttere 1941 til 1946
Sjøforsvarets londonarkiv ved Marinemuseet i Horten: P.18. kort 291-292.
RA/S-3545/G/Gi/L0012
RA/RAFA-5156/G/Gb/Gbb/Gbba/L0002