Informasjonen om registrerte krigsseilere er ikke nødvendigvis fullstendig. Eksempelvis vil mønstringer og utmerkelser for enkelte sjøfolk bli registrert senere, ettersom nye kilder blir gjennomgått.
Ex gratia-arkivet:
Registernummer under krigen: London 8566, NY 30063.
Gift med (jf. London-kort): Inger.
Fra Sjøhistorie:
Stuert D/S "Ruth I " av Haugesund.Rederiet Brummenæs & Torgersen. påm. 10.3.1940. avm. 1.8.1940.
Den norske marine fra 18.10.1940 til 21.8.1942.Tjeneste:Stuert KNM " Heimdal " påm. 18.10.1940. avm. 11.12.1940.Stuert KNM " Pol 6 " påm. 11.12.1940. avm. 13.8.1941.Stuert KNM " Ranen " påm. 13.8.1941. avm. 1.9.1941. Stuert KNM "Mandal" påm. 1.9.1941. avm. 10.2.1942. Stuert RNNB (Forkortelse for Royal Norwegian Naval barracks) påm.11.2.1942. avm. 19.8.1942.
Stuert D/S "Norlom" av Oslo. Rederiet Nortraship.påm. 2.10.1942. avm. 12.5.1943.
Kokk D/S "Don"av Oslo. Rederiet Johannesen & Falck Pedersen. påm. 23.6.1943. avm. 28.6.1943.
Kokk D/S"Møysalen" av Stokmarknes. Rederiet A/S Vesteraalens D.S. påm. 28.7.1943. avm. 2.10.1943.
Stuert D/S "Norbris" av Panama. Rederiet Viking Tankers , London(Johan Rasmussen) på.1.11. 1943. avm. 21.5.1944.
Stuert Hvalkokeriet "Suderøy" av Haugesund.Rederiet Knut Knudsen.O.A.S. påm. 3.7.1944. avm. 1.9.1944.
Reist hjem til Norge med "Stavangerfjord" 1.11.1945.
Tildelt Krigsmedaljen 15.1.1980.
Sjøforsvarets londonarkiv:
Antatt i Marinen: 18.10.1940, som: U.d.m.
Sivil stilling: Stuert.
Sivil utdannelse: 16 års fartstid.
Tidligere militærtjeneste: Int. konstabel i S.M.K. fra 15.10.1924 til 18.12.1926. Sjefskokk "Heimdal" 01.10-1928 til 28.04.1929.
Dimittert fra Marinen: 21.08.1942.
RA/S-3545/G/Gg
Fra Sjøhistorie
Sjøforsvarets londonarkiv ved Marinemuseet i Horten: P.18. kort 173-174.