Informasjonen om registrerte krigsseilere er ikke nødvendigvis fullstendig. Eksempelvis vil mønstringer og utmerkelser for enkelte sjøfolk bli registrert senere, ettersom nye kilder blir gjennomgått.
Ex gratia-arkivet:
Registernummer under krigen: London 41781, NY 29500
Var ansatt i Den britiske marine frem til 25. februar 1942.
Nortrashipflåtens Skyttere 1941 til 1946
Skytter nr. 2157.
Kystskipperskole.
Antatt i Den norske marine 28.4.1943.
Han ble utdannet til skytter i Lunenburg, Canada. Gjorde deretter tjeneste om bord på:
M/S FERNPLANT fra 9.1.1943 til 26.6.1945.
M/S IDA BAKKE fra 12.7.1945 til 20.10.1945.
Kom til Norge med D/S STAVANGERFJORD, og dimittert på Garnes den 24. januar 1946.
Sjøforsvarets londonarkiv:
Antatt i Marinen: 28. april 1943, som: U.d.m. Skytter
Sivil stilling: Matros
Sivil utdannelse: Kystskipperskole
Sertifikater: Kystskippersertifikat
Tidligere militærtjeneste: Ulven 72 dager i 1922. Rekrutt British Navy mars 41 til mars 43.
Militær spesialutdannelse eller kurser: Kanonskytterkurs
Dimittert fra Marinen: 24. januar 1946.
RA/S-3545/G/Gg
Nortrashipflåtens Skyttere 1941 til 1946
Sjøforsvarets londonarkiv ved Marinemuseet i Horten: P.17. Kort 393-394.
RA/RAFA-5156/G/Gb/Gbb/Gbba/L0002