Informasjonen om registrerte krigsseilere er ikke nødvendigvis fullstendig. Eksempelvis vil mønstringer og utmerkelser for enkelte sjøfolk bli registrert senere, ettersom nye kilder blir gjennomgått.
Hans Hamre, Leikanger. SSH nr. 56. Bilde - Nortrashipflåten Skyttere 1941 til 1946.
Ex gratia-arkivet:
Registernummer under krigen: London 8469, NY 91077/24091.
Gift med (jf. London-kort): Thea Hamre.
Nortrashipflåtens Skyttere 1941 til 1946:
Skytter nr. 56: Hamre, Hans. Født 1. mai 1899 i Leikanger.
Yrke: Hvalfanger. Kom fra "Univalico" 26.april 1940. Gikk inn i Hæren 26.10.1940, flyttet over til den norske Marine 12.8.1940.
Antatt i marinen den 13. september 1941 og utdannet til skytter i Dumbarton, Scotland.
Seilte senere som skytter med følgende båter:
D/S FANA fra 14.10.1941 til 26.2.1942.
M/S AROSA fra 2.3.1942 til 14.12.1943.
D/S hvalkokeri SIR JAMES CLARKE ROSS fra 8.3.1944 til 16.6.1945.
Sjøforsvarets londonarkiv:
Antatt i Marinen: 26. august 1940, som: U.D.M.
Sivil stilling: Matros
Tidligere militærtjeneste: Dumfries
Militær spesialutdannelse eller kurser: Art.kurs
Dimittert fra Marinen: 14. september 1945.
RA/S-3545/G/Gg
Nortrashipflåten Skyttere 1941 til 1946.
Sjøforsvarets londonarkiv ved Marinemuseet i Horten: P.15. kort 353-354.
RA/RAFA-5156/G/Gb/Gbb/Gbba/L0002