Fartstid og skolegang.
Smører D/S NIDARHOLM av Oslo. Rederiet Krogstad Shipping/ Gørrissen & Co. påmønstret Rotterdam 20.7.1948. avmønstret New Orleans 11.5.1950.
Fyrbøter D/S VAHALL av Oslo. Rederiet Valdemar Skogland. påmønstret Baltimore 27.5.1950. avmønstret Emden11.7.1950.
Donkymann/motormann M/T SUNNAAS av Larvik. Rederiet Iver Bugge. påmønstret London 25.2.1953. avmønstret Port du Bouc 6.4.1954.
Reparatør M/S RINDA av Oslo. Rederiet Hagb. Waage. påmønstret Arendal 9.9.1954. avmønstret Antwerpen 6.12.1955.
Verneplikt i marinen - S.K.S 11.6.1951 til 30.11.1952. Tjeneste 12. måneder som 3. Maskinist.
Tjeneste ombord på:
Utskrevet kvartermester Korvette KNM ANDENES
Utskrevet kvartermester Korvette KNM NORKYN x Buttercup.
11/1951 - Sjømilitære Korps (Beordringerklæring).
11/1951 - Kursbevis fra Horten Flyfabrikk, Luftforsvaret (Spesialkurs).
12/1951 - Sjøforsvarets Mineinspeksjon/Maskinskolen.
Verksted tid for opparbeidelse til maskinistsertifikat:
Kristiansands mek. Verksted i tiden 6/1950 til 6/1951.
Maskinaspirant kurs v/ Tønnevolds Legatskole i Grimstad 1947/1948.
27.6.1956 - 3. klasse motormaskinistsertifikat utstedet i Kristiansand S.
2. klasse maskinistskole i Arendal 1958/1959.
25.8.1959 - 2. klasse motormaskinistsertifikat utstedet i Kristiansand S.
Maskinsjefskole i Kristiansand S 1960/1961.
22.12.1961 - Maskinsjefsertifikat utstedet i Kristiansand S.
Gift med Norma Corneliussen. f. Byremo.