Informasjonen om registrerte krigsseilere er ikke nødvendigvis fullstendig. Eksempelvis vil mønstringer og utmerkelser for enkelte sjøfolk bli registrert senere, ettersom nye kilder blir gjennomgått.
Gustav Orginius Christensen - Foto Roald Hellenes
Bilde 1 av 2
Til sjøs 1877 med Bark ERLING av Lillesand. Rederiet Daniel Nilsen , Østregate.
Styrmannseksamen 1881 i Kristiansand.
Styrmann og senere skipsfører med Bark N.P.NIELSEN av Lillesand. Rederiet O.P.Knudsen.
Har senere ført seilskipene:
FJELLSTED av Lillesand.
1890 DAGMARav Lillesand.
1893 HAMINGJA av Lillesand.
1887 og 1895 SKANDIA av Kristiansand."
CANDACE av Lillesand.
1897 RIFONDO av Arendal.
D/S ELLY av Skien.
D/S TELEGRAF av Sandefjord.
D/S ZEUS av Kristiansand.
D/S FLINT av Tønsberg.
Født 1861 Hellenes
Far los Christen Andreas Christoffersen
Mor Ane Cathrine Christoffersen f. Gundersdotter
Gift med Inga Bergitte Christiansen, Østre Vallesverd - 6 barn
Gustav Orginius Christensen var bestefar til tidligere sjømann og havnefogd i Lillesand Roald Hellenes som var havnefogd fra 1981 til 1996 - Lillesands siste havnefogd etter nyordningen.
Styrmannspatent utstedet 31.7.1883.
Skipperpatent utstedet 30.9.1887.
Dekksmann Seilskipet ERLING. Påmønstret Lillesand f.utlandet 18.6.1877,avmønstret Kristiania 19.12.1878.
Matros Bark N.P.NIELSEN av Lillesand. Rederiet O.P.Knudsen. Påmønstret Lillesand f.utlandet 30.7.1881. Ommønstret Swansea 18.10.1882 .
Bestmann Bark N.P.NIELSEN av Lillesand. Rederiet O.P.Knudsen. Ommønstret Swansea 18.10.1882. Ommønstret New York 1.8.1883.
1.styrmann Bark N.P.NIELSEN av Lillesand. Rederiet O.P.Knudsen. Ommønstret New York 1.8.1883, avmønstret Lillesand 2.11.1883.
1.styrmann Bark N.P.NIELSEN av Lillesand. Rederiet O.P.Knudsen. Påmønstret Lillesand f.utlandet 15.11.1883. Avmønstret Lillesand 10.9.1885.
1.styrmann Bark N.P.NIELSEN av Lillesand. Rederiet O.P.Knudsen. Påmønstret Lillesand f.utlandet 2.1.1886. Avmønstret Lillesand 30.9.1887.
Skipsfører vikar - Bark N.P.NIELSEN av Lillesand. Rederiet O.P.Knudsen. Påmønstret Lillesand f.utlandet 4.10.1887. Ommønstret Bordeaux 13.11.1887.
1.styrmann Bark N.P.NIELSEN av Lillesand. Rederiet O.P.Knudsen. Ommønstret Bordeaux 13.11.1887. Avmønstret Hamburg 12.7.1889.
Skipsfører Bark FJELLSTEDT av Lillesand. Rederiet Samuel N. Hansen. Påmønstret Kristiansand f. utlandet. 7.11.1889. Avmønstret Para 6.5.1890.(Forlis)
Skipsfører Bark DAGMAR av Lillesand. Rederiet Ole T.Johannesen. Påmønstret Risør f.utlandet 22.9.1890. Avmønstret Lillesand 6.11.1893.
Skipsfører Bark HAMINGJA av Lillesand. Rederiet Per Knudsen. Påmønstret Lillesand f.utlandet 3.9.1894. Avmønstret Bordeaux 7.6.1895
Skipsfører Bark SCANDIA av Lillesand. Rederiet Aage Aagesen Olsen, Stensøy , Gamle Hellesund. Påmønstret Kristiansand f.utlandet 18.5.1896. Avmønstret ST. Petersburg 13.10.1896.
Skipsfører Bark CANDACE av Lillesand. Påmønstret Lillesand f. Bahia og Hamburg 13.3.1897. Avmønstret Hamburg 2.12.1897
Skipsfører Bark RIFONDO av Arendal. Rederiet Nils Christensen m/fl. Påmønstret Arendal f. utlandet 13.5.1899 Avmønstret Arendal 29.6.1901.
Skipsfører D/S TELEGRAF av Sandefjord. Rederiet P.A.Grønn. Påmønstret Kristiania 1.11.1910 f.ultlandet. Avmønstret Kristiania 7.1.1915.
3.styrmann-hvalfanger . D/S HORTEN av Tønsberg. Rederiet Horten & Tønsberg D/S. Påmønstret Sandefjord for England og Sydhavet . Ukjent dato for av- og påmønstring
1.styrmann - Hvalfanger D/S HARRIS. Påmønstret Larvik 15.12.1914. Avmønstret Kristiania 15.1.1915.
Skipsfører D/S ZEUS av Kristiansand. Rederiet A.Boyesen. Påmønstret Kristiania 16.1.1915. Avmønstret 4.2.1915.
1.styrmann D/S ZEUS av Kristiansand. Rederiet A.Boyesen. Påmønstret Arendal 4.2.1915. Avmønstret Cardiff 1.11.1915.
Skipsfører D/S ZEUS av Kristiansand. Rederiet A.Boyesen. Påmønstret Cardiff 1.11.1915. Avmønstret Cardiff 17.6.1916.
Skipsfører Fullrigger YOLA av Lillesand .Rederiet Emil Knudsen. Påmønstret Kristiansand f.ultlandet 5.9.1916. Avmønstring ukjent.
Skipsfører D/S FLINT av ?? Påmønstret København 12.1917. Avmønstring ukjent.
Skipsfører D/S ELLY av Skien. Rederiet H.T.Realfsen. Påmønstring Kristiansand 25.8.1920. Avmønstring ukjent.
Gustav Orginius Christensen døde i 1940