Informasjonen om registrerte krigsseilere er ikke nødvendigvis fullstendig. Eksempelvis vil mønstringer og utmerkelser for enkelte sjøfolk bli registrert senere, ettersom nye kilder blir gjennomgått.
Fikk styrmannspatent 05.03.1883 og skipperpatent 12.09.1898.
Påmønstret 1.styrmann PLOMMEN i Larvik 05.10.1900, avmønstret i Tønsberg 15.12.1900.
Påmønstret 1.styrmann PHILLIS i Liverpool 26.09.1901, avmønstret i Hamburg 22.07.1902.
Påmønstret 1.styrmann M/S LUX i Kristiansand 29.03.1915, avmønstret i Christiania 08.06.1915.
Påmønstret 1.styrmann D/S ALIMER i Stavanger 20.07.1919, avmønstret i Bergen 18.09.1919.