Informasjonen om registrerte krigsseilere er ikke nødvendigvis fullstendig. Eksempelvis vil mønstringer og utmerkelser for enkelte sjøfolk bli registrert senere, ettersom nye kilder blir gjennomgått.
Fikk styrmannspatent 12.04.1897 og skippercertifikat 22.09.1902, og nytt 13.12.1912.
Orlogstjeneste 14.06.1901 til 14.01.1902 Horten.
Var 1.styrmann ombord da bark PARAGON ble forlatt av mannskapet i Atlantern den 26/11-1902 på reise Newport, Mon. til Bahia med kull.
Fikk reisetillatelse 27.02.1903.