Informasjonen om registrerte krigsseilere er ikke nødvendigvis fullstendig. Eksempelvis vil mønstringer og utmerkelser for enkelte sjøfolk bli registrert senere, ettersom nye kilder blir gjennomgått.
Skipsfører Salemon Amundsen
Mønstret dekksgutt D/S Gurine av Kristiansand, Skjelbreds Rederi A/S, i Kristiansand 06.06.1903. Mønstret av i Kristiansand 04.08.1903.
Mønstret jungmann D/S Eros av Kristiansand, Skjelbreds Rederi A/S, i Kristiansand 06.05.1905. Mønstret av i Ktristiansand 06.02. 1906.
Mønstret matros D/S Ciceno av Kristiansand, Skjelbreds Rederi A/S, i Kristiansand 20.03.1906. Mønstret av i Kristiansand 28.07.1906.
Mønstret matros D/S Egerø av Kristiansand, Skjelbreds Rederi A/S, i Kristiansand 22.03.0907. Mønstret av i Kristiansand 21.10.1907.
Mønstret matros D/S Egerø av Kristiansand, Skjelbreds Rederi A/S, i Kristiansand 20.02.1908. Mønstret av i Newport 12.10.1909.
Marinen, tjenestgjorde som rekrutt fra 09.04.1910 - 28.09.1910.
Mønstret navigatør D/S Skygn ? av Kristiansand, Skjelbreds Rederi A/S, i Kristiansand 16.11.1910. Mønstret av i London 20.01.1911.
Mønstret 2. styrmann D/S Barnrston av Kristiansand, Skjelbreds Rederi A/S, i Moss 17.02.1911. Mønstret av i Newport 04.09.1912.
Mønstret 1. styrmann D/S Eva av Kristiansand, Skjelbreds Rederi A/S, i Farsund 07.05.1913. Mønstret av i Rotterdam 25.02.1914.
Mønstret 1. styrmann D/S Barnrston av Kristiansand, Skjelbreds Rederi A/S, i Kristiansand 11.03.1914. Mønstret av i Newport 08.06.1915.
Mønstret 1. styrmann/skipsfører D/S Pytheas av Kristiansand, Skjelbreds Reder A/S, i Newport 08.06.1915. Mønstret av i Kristiansand 17.04.1918.
Mønstret 1. styrmann D/S Truth av Kristiansand, Skjelbreds Rederi A/S, i Kristiansand 01.11.1919. Mønstret av i London 01.03.1921.
Mønstret skipsfører D/S Sangara av Kristiansand, Skjelbreds Rederi A/S, i Hamburg 20.04.1921. Mønstret av i Kristiansand 09.10.1922.
Mønstret skipsfører D/S Truth av Kristiansand, Skjelbreds Rederi A/S, i Kristiansand 18.12.1922. Mønstret av i Kristiansand 26.02.1926.
Mønstret skipsfører D/S Truth av Kristiansand, Skjelbreds Rederi A/S, i Kristiansand 27.01.1927. Mønstret av i Kristiansand 06.10.1930.
Mønstret skipsfører D/S Truth av Kristiansand, Skjelbreds Rederi A/S, i Stavanger 06.10.1930. Mønstret av i Kristiansand 24.02.1933.
Mønstret skipsfører D/S Truth av Kristiansand, Skjelbreds Rederi A/S, i Stavanger 24.07.1933. Mønstret av i Kristiansand 06.04.1935.
Mønstret skipsfører D/S Bewood av Kristiansand, Skjelbreds Rederi A/S, i Stavanger 09.04.1935. Mønstret av i Kristiansand 04.10.1939.
Har mottatt Norges Rederforbunds gullmedalje for 29 års tjeneste i Skjelbreds Rederi A/S