Informasjonen om registrerte krigsseilere er ikke nødvendigvis fullstendig. Eksempelvis vil mønstringer og utmerkelser for enkelte sjøfolk bli registrert senere, ettersom nye kilder blir gjennomgått.
Sjøforsvarets londonarkiv:
Antatt i Marinen: 01.10.1939, som: U.d.m.
Sivil stilling: Fisker.
Tidligere militærtjeneste: Rekruttskole 1937/38.
Beskikket eller vervet fra: Mtr. II.kl (A) fra 15.03.1943. Mtr. I.kl (A) fra 15.03.1946.
Militær spesialutdannelse eller kurser: Asdickurs, 28. september 1940-3. november 1940.
Dimittert fra Marinen: 15.10.1947.
Sjøforsvarets londonarkiv ved Marinemuseet i Horten: P.31. kort 377-378.
RA/RAFA-5156/G/Gb/Gbb/Gbba/L0003