Informasjonen om registrerte krigsseilere er ikke nødvendigvis fullstendig. Eksempelvis vil mønstringer og utmerkelser for enkelte sjøfolk bli registrert senere, ettersom nye kilder blir gjennomgått.
Sjøforsvarets londonarkiv:
Antatt i Marinen: 1.4.1931, som: U.m.m.
Nærmeste pårørende: Hustru: Elsa Borgny Wernersen.
Sivil stilling: Maskinist.
Sivil utdannelse: Ca. 6 år fartstid. 2.klasse og 1.klasse maskinistskole (motor og damp)
Sertifikater: 3.kl. masknistsertifikat.
Tidligere militærtjeneste: Utskrevet maskinmann Teie ubåtstasjon fra 1.4.1930 til 30.9.1931.
Beskikket eller vervet fra: Fyrbøter 2.kl 15.5.1936. Fyrbøteer 1.kl. 15.5.1939. Ops.maskinist 29.1 - 7.2.1940.
Militær spesialutdannelse eller kurser: 3 kl. maskinistskole Horten 1937.
Dimittert fra Marinen: 24.1.1947. S.K.Ø.
Sjøforsvarets londonarkiv ved Marinemuseet i Horten: P.41. kort 139-140.