Informasjonen om registrerte krigsseilere er ikke nødvendigvis fullstendig. Eksempelvis vil mønstringer og utmerkelser for enkelte sjøfolk bli registrert senere, ettersom nye kilder blir gjennomgått.
Sjøforsvarets londonarkiv:
Antatt i Marinen: 28.08.1939, som: U.d.m.
Sivil stilling: Matros.
Tidligere militærtjeneste: Marinen 1937.
Beskikket eller vervet fra: 01.08.1941 som Kvm. (T) II kl., 01.04.1941 Matros (T) II kl.
Militær spesialutdannelse eller kurser: M.T.B. torpedokurs, M.L. kurs 28/6-43 Downfield 30 dgr.
Tjenestested: "Korvett". Fra 4. juli 1941 til 30. juli 1941.
Tjenestested: "M.L.124-213", fra 11. november 1940 til 16. juni 1941.
Dimittert fra Marinen: 26.10.1945 M.K.V.
Hustru: Ragna Olsen.
Sjøforsvarets londonarkiv ved Marinemuseet i Horten: P.31. kort 163-164.