Foto v/ Thor Eickstedt
Image 1 of 2
Utfyllende opplysninger v/ Thor Eickstedt:
MTB 71
ex. MTB 7 (Norsk)
Motortorpedobåt 60 fot Vosper -klasse
Byggested: Vosper Ltd,Portsmouth, Storbritannia.
Sjøsatt: 1940.
Heist norsk kommando: 15.05.1940.
Depl.: 20 tonn treskrog mahogny.
Dim.: lengde 60`, bredde 15`, dypgang 3,6`.
Maskin: 2- Isotta-Fraschini /ev. 2- Vosper/Ford V8, 2.200 BHK, 2- aksler.
Fart: 35 kn.
Våpen: 1x2- 0.5`` MG (12,7 mm)
1x2- 0.303 MG.
Torpedorør: 2- 18``.
Synkeminer: 4.
Besetning: 10.
Kommisjonert: 10.11.1941 - 04.02.1942.
Krigsklar: 01.12.1941.
Sjef: Ltn. A. H. Andersen 10.11.1941 - 04.02.1942.
Skipets historie:
1940: Bygget for norsk regning som MTB 7.
1940: Overtatt av Storbritannia. Nytt navn HMS MTB 71.
10.11.1941: Overført Norge. Nytt navn MTB 71.
1941: Kom i brann under trefninger med tyske MTB-er.
04.02.1942: Tilbakelevert til Royal Navy etter 87 dager under norsk flagg.
13.02.1942: Inngikk i 4th (RN) MTB flotilla, Dover.
05.06.1943: Utrangert og overlatt til War Offoce (Army).
08.1945: Solgt til A. L. Lake, Chichester (sivilt) etter 14.08.
1986: Eksisterer fremdeles i Chichester Yacht Basin som husbåt eid av Mr. Cyril Pudney.
For nyere historie se under dokumenter.
http://www.forsvaretsmuseer.no/Fartoeysbasen/MTB-71
Marinens fartøyer 1939 - 1945 og deres skjebne.