v/H. Larsson-Fedde.
8/1937: Hvalfangerselskapet Pelagos A/S (Bruun & van der Lippe) Tønsberg - GOS IX
10/1940: Rekvirert av Den Kongelige Norske Marine (FY 1725) - NARVIK
1945: Hvalfangerselskapet Pelagos A/S (S. Foyn Bruun) Tønsberg - GOS IX
11/1954: The South Georgia Co. Ltd (Chr. Salvesen & Co) Leith, UK. - SISTRA
6/1962: Marie Edvardsen, Ålesund - LANGVIN
1963: Ny motor: Deutz BHK 1000 Fart: 12,5 knop.
1964: Ole Edvardsen P/R, Ålesund - LANGVIN
1971: Forl. 19.1'-BRT: 466 t. NET: 219 t. DIM: 52,42m-8,04m- 4,48m.
1980: P/R Ole Edvardsen Fiskebåtrederi (Ole Edvardsen) Ålesund - LANGVIN
7/1987: Strøket 9/7-87 av Skipsmatrikkelen som kondemnert.
Maskineri
Trippel dampmaskin 3 sylindere diam. 19"-32.5"-56".
Maskineri bygget ved Kaldnes mek. Verksted, Tønsberg.
Kjeler samme
Se også
http://www.warsailors.com/singleships/gos.html
Fra Thor Eickstedt har vi fått:
FY-1725 NARVIK
Patruljefartøy
Sjøsatt:8.1937
Depl.:366Br. Reg. tonn
Dim.:140,9`x 26,4`x 14,6`
Maskin:1 trippel Eksp. Dampmaskin 1800 IHK = 14 kn.
Bunkers:181 tonn oljeAksj.radius:4800 n.mil - 11 kn.
Bestykning:1- 4`` US Mk IX mod.5,1, 1- 20mm.
Oerlikon, 2x1- Colt MG 52, 1- Colt luftavkjølt.
Synkeminer:36 stk. Mk VII HD 400 lbs, 2- synkeminerekker
Asdic:Type 123A
Besetning:31
Rekvirert:
10.1940
Komm. fra:
1.1.1941 - 1946
Krigsklar:14.10.1941
Avd.:Liverpool Local Escort Force, 7.11.1941 - 28.10.1943
Shetlandsavdelingen, 1.11.1943 - 29.3.1944
Marinens Avd. Scapa Flow, 30.10.1944 - 20.2.19451.
Minesveiperdiv., Dundee, 20.2.1945 - 5.1945
Sjef:
Kapt.ltn. Sam Houlder 30.6.1941 - 29.5.1943
Lt. Bjørn Fyhrie, 21.1.1944 - 1.2.1944
Kapt.lt. Alf Tenvik, 28.11.1944 - 16.4.1946