1936 - Hvalfangerselskapet Kosmos A/S, v/ Ander Jahre, Sandefjord - KOS XX
1939/40 - Kosmos-ekspedisjonen i Sydishavet.
1940 - Rekvirert av Den norske marine til bruk som anti U-båtvåpen. Norsk mannskap.
1941 - nytt navn - KNM MOLDE FY-1697
1941 - Kommando heist 1. januar.
1941 - Avgikk Halifax som eskorte for konvoi HX 136 til Belfast.
1941-43 - Fra 1. november 1941 til 18. november 1943 tjenestegjorde ved Liverpool Local Escort Force.
1943-44 - fra 11. november 1943 til 30. mars 1944 del av Shetlands-avdelingen, Lerwick, Shetland, marinens avdeling.
05.1945 - 20. februar stasjonert i Dundee til mai 1945, underlagt sjefen for 1. minesveiperdivisjon.
1945 - Kommando firt 1. januar.
1945 - Tilbakelevert reder og fikk sitt gamle navn tilbake - KOS XX
02.1946 - Grunnstøtte utenfor Vest Senja. Brakk i to. Total loss
Maskineri
Triple dampmaskin 3 cylindere diam. 15"-26"-44.5. Bygget ved Smiths Dock Co. Middlesbrough, UK. Kjeler bgygget ved Hawthorn, Leslie & Co. Ltd. Hebburn on Tyne
Se også
http://www.warsailors.com/singleships/kos.html
Utfyllende opplysninger:
v/ Thor Eickstedt.
Sommeren 1940 beslagla Marinen 16 norske hvalbåter i Sør-Afrika. De ble ført til Halifax i Canada for ombygging til patruljefartøyer. Hvalbåtene viste seg åvære i så dårlig forfatning at det måtte settes i gang omfattende reperasjonsarbeider samtidig med ombyggingen. 7 av båtene ble sendt til Storbritannia for ombygging til minesveipere.
Maskin: 1-Trippel eksp. dampmaskin, 1.398 IKH = 14,7 kn.
Bunkers: 162 tonn olje.
Aksj. radius: 4320 nm ved 10 kn.
Bestykning:
1- 4`` MkXI mod. 2.
1- 20 mm Oerlicon.
2x1- 0,5`` Colt Mg 52.
1- 0,5`` Colt Mg 53.
Synkeminer: 22- MkVII-30-30195 400 lbs, 2 kastere ML95DCT MkII, 2 synkeminerekker.
Asdic: Type 123A Trawler.
Besetning: 31.
Rekvirert: 07.1940.
Kommisjonert: 01.02.1941 - 1945.
Krigsklar: 30.08.1941.
Avdeling:
Liverpool Local Escort Force 01.11.1941 - 18.11.1943.
Shetlandsavdelingen 11.11.1943 - 30.03.1944.
Marinens avd. Scapa Flow 30.10.1944 - 20.02.1945.
1. Minesveiperdiv. Dundee 20.02.1945 - 05.1045.
Sjef:
Ltn. Oscar Wilhelm Thoresen 15.01.1041 - 20.11.1941.
Ltn. William Knutaen 16.07.1943 - 23.11.1943.
Ltn. Ragnr C. Christiansen 07.12.1943 - 10.01.1945.
Ltn. Arne Slettbøe 29.04.1945 -
Historie:
02.1946: Grunnstøtte.
1959: Solgt til L. Capetarios & Georg Munderas, Hellas.
24.12.1962: Forliste ved Cape Valanidhi, Lemnos Island på vei til Bulgaria.