v/H. Larsson-Fedde
07/1929: Levert som KOS VI til Hvalfangerselskapet Kosmos A/S( Anders Jahre) Sandefjord
07/1940: Rekvirert av Den norske marine i juli, etter ankomst Lunenburg, Nova Scotia, og omgjort til
anti-ubåt fartøy med norsk besetning, omdøpt til FY-358 FARSUND
01/1941: Kommando heist 1. januar 1941, stasjonert på Island til 1945
06/1946: Returnert til A/S Kosmos( Anders Jahre & Co) Sandefjord, nytt navn KOS VI
00/1948: Overført til A/S Kosmos ( Anders Jahre & Co A/S) Sandefjord
00/1950: Omdøpt KOS 6
00/1957: Solgt til Ottesens Skibsbyggeri, Sagvåg, Bergen
00/1961: Solgt til Ottar Jensen & Bjarne Markussen P/R, Harstad.
00/1962: Ombygget til fiskefartøy. nytt navn J.M. SENIOR
00/1962: Ny motor: Wichmann BHK 500 Fart: 10 knop
00/1967: Overført tiil Bjarne Markussen, Harstad
00/1971: Forlenget 15.8'. Brutto: 296 tonn. Net: 128 tonn. Dim: 42.58m- 7,34m- 3,87m
03/1980: Kondemnert og hugget i mars 1980
Maskineri:
Dampmaskin 3 cylindere- diam. 14"-23"-39", bygd av Smiths Dock Co. Middlesbrough, UK.
Kjeler Blair & Co. Ltd. Stockton
Se også:
http://www.warsailors.com/singleships/kos.html
Fra Thor Eickestedt:
FY-358 FARSUND
Patruljefartøy
Ex KOS VI
Byggested:
Smith`s Dock Co. LTD Middlesbrough, England
Sjøsatt:
7. 1929
Eier:
Hvalfangerselskapet Kosmos A/S (Anders Jahre) Sandefjord
Depl.:
248 Br. Reg. tonn
Dim.:
115,7`x 24,1`x 12,8`
Maskin:
1 trippel Eksp. Dampmaskin 889IHK = 12kn.
Bunkers:
90 tonn olje
Aksj.radius:
2700 n.mil - 9,5 kn.
Bestykning:
1- 3`` HA Mk V, 0,5`Colt Mg 52, 1x2- Twin Vickers Mk IV.
Synkeminer:
16 stk. Admirality Type 395 lbs, 2- kastere
Asdic:
Type 123A
Besetning:
23
Rekvirert:
7.1940
Komm. fra:
1.1.1941 - 1946
Krigsklar:
15.6.1941
Avd.:
Islandsavdelingen 26.6.1941 - 16.5.1945
Sjef:
F. Alf Tenvik 12.3.1941 - 12.5.1941
Ltn. Haakon A. Hoel, 25.5.1941 - 31.3.1944
Kapt.ltn. Magnus Skaar, 30.3.1944 - 10.9.1945
Ltn. Kåre Gjertsen, 12.9.1945 - 6.7.1946
.