v/Fredrik Klouman.
Gunder Olsen, Kragerø SS40, H800
Født 23/6.1839 i Sandøkedal.
Ved folketelling 1875 Kragerø var han skibsfører/skibsreder, gift med Johanne, og hadde 7 barn.
Emigrerte til USA i 1900.
SAKO, Kragerø innrulleringskontor, F/Fd/L0001: Skipper- og styrmannsrulle, 1860-1868, s. 43 (SS40)
Brukslenke for sidevisning:https://www.digitalarkivet.no/ru20090428700208
5/5.1860 Styrmand Patent, 18/1.1867 Skipper Certificat.
SAKO, Kragerø innrulleringskontor, F/Fc/L0002: Hovedrulle, 1868-1871, s. 406 (H800)
Brukslenke for for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/ru20090428640406
2.styrmann Bark FAVORITE av Kragerø. påmønstret Kragerø 3.3.1860. avmønstret Kragerø 22.8.1860.
Styrmann Jekt SORGENFRI av Kragerø. påmønstret Kragerø 28.8.1860. avmønstret Kristiania 18.12.1860.
Matros Skonnert H. HAARFAGRE av ??. påmønstret Kragerø 3.8.1861. avmønstret 22.11.1861.
Styrmann Skip KRAGERØ av Kragerø. påmønstret Kragerø 29.4.1862. avmønstret Kragerø 20.12.1862.
Styrmann Skip NEPTUNUS av Kragerø. påmønstret Kragerø 21.3.1863. avmønstret Kragerø 23.11.1863.
Styrmann Skip NEPTUNUS av Kragerø. påmønstret Kragerø 12.2.1864. avmønstret Kragerø 3.12.1864.
Styrmann Skip FESTINA LENTE av Kragerø. påmønstret Kragerø 2.9.1865. avmønstret Antwerpen 5.12.1866.
Skipsfører Brigg PHOENIX av ??. påmønstret Kragerø 28.1.1867. avmønstret Kragerø 11.10.1867.
Skipsfører Bark TENAX PROPOSITI av Kragerø. påmønstret Kragerø 2.1.1869. avmønstret Troon februar 1873.
Skipsfører Bark **QUOS av Kragerø. påmønstret Kragerø 28.8.1873. avmønstret Kragerø 18.8.1875.
Skipsfører Bark QUOS av Kragerø. påmønstret Kragerø 22.9.1875. avmønstret Kragerø 13.8.1878.
Skipsfører Bark QUOS av Kragerø. påmønstret Kragerø 10.10.1878. avmønstret Kragerø 31.10.1881.
Skipsfører Bark QUOS av Kragerø. påmønstret Kragerø 9.3.1882. avmønstret Kragerø 11.3.1883.
Skipsfører Bark QUOS av Kragerø. påmønstret Kragerø 24.2.1886. avmønstret Kragerø 22.7.1886.
Skipsfører Bark QUOS av Kragerø. påmønstret Kragerø 30.8.1886. avmønstret Kragerø 30.8.1888.
Skipsfører Bark QUOS av Kragerø. påmønstret Kragerø 3.10.1888. avmønstret Kragerø ukjent.
Skipsfører Bark QUOS av Kragerø. påmønstret Kragerø 16.9.1890. avmønstret Kragerø 19.9.1892.
Påmønstr |
Stilling |
Skip, skipper |
C.L. |
Fra |
Til |
Avgått |
Hvor |
3/3.60 |
2. styrmd |
Favorite E. C. Nielsen |
140 |
Kragerø |
England |
22/8.60 |
Kragerø |
28/8.60 |
Styrmd |
Jegt Sorgenfri L. Andreassen |
14 |
Kragerø |
Danmark |
18/12.60 |
Chria |
3/8.61 |
Matros |
H. Haarfagre J. Larsen |
39 |
Kragerø |
England |
22/11.61 |
Kragerø |
29/4.62 |
Styrmd |
Kragerø P.A. Nilsen |
99 1/2 |
Kragerø |
Holland |
20/12.62 |
Kragerø |
21/3.63 |
ditto |
Neptunus N.M. Aalborg |
153 1/2 |
Kragerø |
London |
23/11.63 |
Kragerø |
12/2.64 |
ditto |
ditto |
|
Kragerø |
London |
3/12.64 |
Kragerø |
2/9.65 |
ditto |
Festina lente H.M Falck |
236 |
Kragerø |
Bjørneborg |
5/12.66 |
Antwerpen |
5/12.66 |
ditto |
Phoenix L. Andreassen |
67 |
Antwerpen |
Kragerø |
2/1.67 |
Kragerø |
28/1.67 |
Skipper |
Phoenix |
67 |
Kragerø |
Frankrig |
11/10.67 |
Kragerø |
2/1.69 |
Skipper |
*Tenax Propositi |
201 1/2 |
Kragerø |
England |
Feb 1873 |
Troon (Skottland) |
|
|
|
|
|
|
|
|
20/8.73 |
Skipper |
**Quos |
233 1/2 |
Kragerø |
Sunderland |
18/8.75 |
Kragerø |
22/9.75 |
ditto |
Quos |
|
Kragerø |
Sunderland |
13/8.78 |
Kragerø |
10/10.78 |
ditto |
Quos |
|
Kragerø |
Limerick |
31/10.81 |
Kragerø |
9/3.82 |
ditto |
Quos |
|
Kragerø |
Limerick |
11/3.83 |
Kragerø |
24/2.86 |
ditto |
Quos |
|
Kragerø |
Udland |
22/7.86 |
Kragerø |
30/8.86 |
ditto |
Quos |
|
Kragerø |
Udland |
30/8.88 |
Kragerø |
3/10.88 |
ditto |
Quos |
|
Kragerø |
Cardiff |
…. |
…. |
16/9.90 |
ditto |
Quos |
|
Kragerø |
Udland |
19/9.92 |
Kragerø |
*Bark TENAX PROPOSITI mønstring i følge Kragerø mønstringsjournal/protokoll, rulleføring mangler.
Avmønstring 28/2.73 funnet i Kragerø mønstringsjournal. Men skipsfører Eilertsen mønstret på
skipet i Kragerø 14/1.1873. I følge Eilertsens loggbok tok han over ansvaret for skipet den 12/2.1873
i Troon, Skottland. Antar at Eilertsen tok over fra Gunder Olsen.
**Bark QUOS data i følge Kragerø mønstringsjournal og bok «Kragerø sjøfartshistorie fra 1850».
Fredrik Klouman