18.2.1946 til 1951 - Verstedpraksis ved Rosenberg Mek. Verksted, (Skibsbyggeri og maskinverksted) Stavanger.
UDM 25.8. 1947 til 6.9.1948 - UDM(Verneplikt, Marinetjeneste.
6.10.1952 - 3. maskinistsertifikat for motor utstedet Stavanger
22.2.1956 - 2.klasse maskinitstsertifikat for motor - sertifikat utsedet i Stavanger.
10.12.1958 - 1. maskinistsetifikat ( Maskinsjef ) - setifikat utsedet i Haugesund.
Farstid:
Motormann M/S CRUX av Trondheim. påmøntret Stavanger f.utlandet 12.7.1951. avmønstret Buenos Aires 24.10.1952.
Motormann M/T STORFONN av Stavanger. påmønstret Stavanger f.utlandet 1.3.1952. ommønstret, Liverpool 23.10.1952.
3.maskinist M/T STORFONN av Stavanger. ommønstret, Liverpool 25.10.1952. avmønstret 23.11.1952.
3.maskinist M/S LANGFONN av Stavanger. påmønstret Stavanger f.utlandet 6.2.1953. avmønstret Stavanger 10.7.1953.
3.maskinist M/T KONGSSTEIN av Stavanger. påmønstret Stavanger f. utlandet 26.8.1954. avmønstret Rotterdam 10.1.1955.
2.maskinist (disp) M/S HOPEVILLE av Oslo. påmønstret Haugesund f.utlandet. 25.6.1955. avmønstret ?? 11.2.1956.
Maskinsjef M/T TANK BARON av Oslo. påmønstret Haugesund f.utlandet 3.9.1959. avmønstret Hamburg 27.9.1960.
Maskinsjef M/S BLACK HAWK av Oslo. påmønstret Haugesund f.utlandet 2.7.1960. avmønstret Rotterdam 31.3.1961.
Maskinsjef M/S BLACK TERN av Oslo. påmønstret Stavanger f.utlandet 8.9.1961. avmønstret Hamburg 3.4.1963.
Maskinsjef M/S BLACK EAGLE av Oslo. påmønstret Stavanger f.utlandet 25.6.1963. Antwerpen avmønstret 9.9.1964.
Maskinsjef vikar. M/S BLACK FALCON av Oslo. påmønstret Antwerpen 10.9.1964. avmønstret 1964.
Maskinsjef M/S BLACK EAGLE av Oslo. påmønstret Haugesund f.utlandet 6.1.1965. avmønstret Hamburg 5.8.1965.
Maskinsjef M/S BLACK TERN av Oslo. påmønstret New York 6.8.1965. avmønstret Rotterdam 3.6.1966.
Maskinsjef M/T VENATOR av Stavanger. påmønstret Haugesund f.utlandet 11.11.1966. avmønstret Las Palmas 23.7.1968.
Maskinsjef M/S HYSTEIN av Stavanger. påmønstret Stavanger f.utlandet 17.2.1978. avmønstret Kopervik 23.7.1978.
Maskinsjef M/S KVIKSHOLM av . påmnstret Stavanger f.utlandet 18.11.1978. avmønstret Stavanger 11.8.1978.
Maskinsjef M/S SVITHUN av Oslo. påmønstret Stavanger for ulandet 21.6.1979. avmønstret Stavanger 30.6.1980.
Maskinsjef (ambulerende) M/T ESSI CORAL av Oslo. påmønstret Stavanger f.utlandet 30.6.1980. avmønstret Great Yarmouth 30.11.1980.
Maskinsjef M/T ESSI BALTIC av Oslo. påmønstret ?? 1.12.1980. avmønstret Aberdeen 16.2.1981.
Maskinsjef M/T ESSI CORAL av Oslo. påmønstret Stavanger f.utlandet 18.3.1981. avmønstret Bahrain 17.6.1981.
Maskinsjef M/T ESSI CORAL av Oslo. påmønstret Stavanger f.utlandet 29.12.1981. avmønstret Lillesand 24.4.1982. (opplag)
Maskinsjef M/T ESSI FLORA av Oslo. påmønstret Stavangerf.utladet 8.5.1982. avmønstret Ellsmere Port 30.7.1982.
Maskinsjef M/T ESSI CORAL av Oslo. påmønstret Horten 27.10.1982. avmønstret Oslo 16.11.1982.
Maskinsjef M/T TORADFJORD av Egersund. påmønstret Stavanger f.utlandet 9.5.1983. avmønstret Sarpsborg 6.7.1983.
Maskinsjef M/T ESSI SILJE av Oslo. påmønstret Liverpool 15.7.1983. avmønstret Bromborough 21.1.1984.
Maskinsjef M/S DICTO av Oslo. påmøstret Stavanger f.utlandet 30.4.1984. avmønstret Trinidad 5.10.1984.
Maskinsjef M/S STRIL FINLANDIA av Stavanger. påmønstret 13.3.1985. avmønstret Stavanger 24.4.1985.
Maskinsjef M/S STRIL LIFT av Stavanger. påmønstret Stavanger 15.4.1985. avmønstret Stavanger 29.10.1987.
Jan Ketil Moberg