The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.
Marinen 19.07.1956 til 30.08.1958
Styrmannsskole: 01.09.1958 til 23.06.1950
Skipførereksamen: 01.09.1963 til 20.06.1964
Høyere Skipsførereksamen 01.09.1965 til 20.6.1966
Mønstret Dekksgut/Jungmann 17.07.1952 i Kristiansand på MT "Landbreez" tilhørende Bendiksens rederi, mønstert av 20.02.1954 i Liverpool.
Mønstert Lettmatros 18.03.1954 i Kristiansand på MkvakkS "Anatina" tilhørende Strays rederi, mønstret av 24.07.1955 i Hamburg.
Mønstret Matros 07.08.1955 i Kristiansand på MkvakkT "Gerolda" tilhørende Gerrads rederi, mønster av 23.02.1956 i Liverpool.
Mønstret Matros i Oslo på MkvakkS"Foldenfjord" tilhørende N.A.L, mønstert av 19.05.1956 i Oslo.
Mønstret 14.07.1959 som 3.styrmann kvakk 2.styrmannkvakk Overstyrmann på følgende skip tilhørende Leif Høgh rederi, MkvakkS"Høgh Belle" - MkvakkS"Høgh Trader" - MkvakkS"Høgh Auroe" - MkvakkS"Høgh Aiglonne", mønstret av i Oslo 29.07.1963.
Mønstret Overstyrmann 30.07.1964 i Oslo på MkvakkS"Spero", tilhørende Aabys rederi, mønstret av 10.05.1965 i Bergen.
Mønstret Skipsfører 25.06.1965 i Oslo på MkvakkS"Pronto", tilhørende Aabys rederi,
Mønstert Skipsfører på føgende skip tilhørende Veflings rederi, MkvakkS"Beltana" - MkvakkS"Belmar" -MkvakkS"Belantony", mønstret av 30.06.1968 i Hamburg.