Han tok 2,maskinisteksamen i Arendal1 960 og fikk maskinistsertifikat 01.02.1961
"Nelly" Smører/Fyrbøter 01.12.1955 - 13.02.1957
"Jeanne-Marie Maskin assistent 24.01.1958 - 11.03.1960
"Martita" 3. maskinist 24.04.1961 - 20.01.1961
"Martita" 2.maskinist 17.04.1962 - 07.11.1963
"Golar Janne Marie" 3.maskinist 10.10.1964 - 26.01.1966
Sluttet sjøen da. Har siden vært bensin forhandler i Risør. (BP/Statoil)
Han har vært kasserer i Risør Sjømannsforening fra 1998