The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.
Ex gratia-arkivet:
Registreringsnummer under krigen: London 24790, NY 29228.
Navn jf. London-kort: Solås.
Skytter nr. 749. Solås, Gunnar. Født 31.8.1917 i Kristiansand.
Påmønstret M/T B.P. NEWTON av Oslo. Rederiet Tscudi & Eidsen. påmønstret 31.10.1941 og var med da skipet som en av de 10 " Kvarstadbåtene " stakk ut fra Gøteborg i ly av nattemørke den 31.3.1942. Skipene ble neste dag oppdaget av tyske fly og vaktbåter og bare to av blokadebryterne M/T B.P.Newton og M/T Lind, nådde til britisk havn. To av skipene klarte å ta seg tilbake til nøytral svensk havn, mens seks av skipene ble senket.
Solås meldte seg til tjeneste i marinen den 11.5.1942 og blir utdannet til skytter i Dumbarton, Skottland.
Etter endt utdannelse gjorde han tjeneste ombord
M/T VELMA av Oslo. Rederiet Halfdan Ditlev-Simonsen & Co. påmønstret 9.6.1942. avmønstret 19.9.1942.
M/T SPINNANGER av Bergen. Rederiet Westfal-Larsen & Co.A/S. påmønstret 29.9.1942. avmønstret 14.10.1942.
Innlagt på sykehus.
Igjen påmønstret M/T SPINNANGER fra 19.11.1942. avmønstret 3.12.1942.
D/S INGERFIRE av Bergen. Rederiet Jacob Kjøde A/S. påmønstret 3.12.1942. avmønstret 23.3.1943.
M/S BELNOR av Oslo. Rederiet Christen Smith. påmønstret 6.4.1943. avmønstret 22.11.1943.
Syke avmønstret inntil han igjen mønstret på M/S BELNOR fra 20.12.1943. avmønstret 28.1.1944 til han igjen ble syke avmønstret.
Sjøforsvarets londonarkiv:
Antatt i Marinen: 11. mai 1942, som: U.d.m.
Sivil utdannelse: Handelsskole.
Tidligere militærtjeneste: 1938/39 180 dager.
Beskikket eller vervet fra: 20.5-44 U/Kvm.
Dimittert fra Marinen: Overført SMK 22. juli 1946.
RA/S-3545/G/Gg
Nortrashipflåtens Skyttere 1941-1946.
Sjøforsvarets londonarkiv ved Marinemuseet i Horten: P.37. Kort 103-104.
RA/RAFA-5156/G/Gb/Gbb/Gbba/L0004