Dekksgutt M/S Bertrix av Kristiansand. Rederiet Thv. Schøberg Knudsen. påm. Bergen 27.6.1949. avm. Kristiansand 27.8.1949.
Marinejeneste
9.11 til 9.1.1950 - Rekrutt , Garnes
9.1 til 7.10.1950 - Elev O/R 15 - S.S.I (Sjøforsvarets Sambandsinspeksjon, Horten)
8.10. til 29.11.1950 - Telegrafist - S.K.T. samband (Sjøforsvarskommando Trøndelag, Trondheim)
29.11.til 10.8.1951 - Telegrafist KNM Andenes
11.8.1951 til 10.12.1951 - Radioelev - S.S.I (Sjøforsvarets Sambandsinspeksjon, Horten)
12.12. til 14.2.1952 - Radiotelegrafist - S.K.V. samband (Sjøforsvaret Vestlandet,Marineholmen, Bergen)
15.2. til 17.6.1952 - Radiotelegrafist MTB Springer
18.6. til 8.7.1952 - Radiotelegrafist - S.K.V. samband (Sjøforsvaret Vestlandet,Marineholmen, Bergen)
8.7.1952 - Dimmitert etter endt tjeneste. (Kontrakt utløpt)
Skipsradio- telegrafistskole 2. og 1. klasse i marinen
Skipsradio - telegrafistsertifikat 2.klasse utstedt i Oslo 14.februar 1952.
Telegrafist M/S Fana av Bergen. Rederiet Vilhelm Torkildsen. påm. Bergen 14.7.1952. avm. Gent 5.12.1952
Telegrafist M/T Nordbo av Bergen. Rederiet Halfdan Kuhnle. påm. Bergen 11.2.1953. avm Fiumuicino ( Roma ) 5.4.1955
Telegrafist M/S Nordraak av Bergen. Rederiet Halfdan Kuhnle. påm Bergen 26.6.1955. avm. Dublin 19.10.1955
Telegrafist M/T Nordnes av Bergen. Rederiet Halfdan Kuhnle. påm Bergen 8.11.1955. avm. New York 30.4.1958
Tjenenesyegjorde som Telegrafist i Det norske Flyvåpen - 333 skvaderon.Telegrafist på Det norske Flyvåpens Catalinafly - 6.10.1958 til 17.2.1960
Telegrafist M/S Taranger av Bergen. Rederiet Westfal-Larsen & Co. påm.Bergen mars 1960 avm. London oktober 1960
Tjenestegjorde i Det norske flyvåpen 333 skv. Albatross fra 15.11.1960 til 31.3.1962 Flyveleder assistent på flyplassen Flesland,ved Bergen 1.4.1962
Flyvelederskole i Hurn Airport, Bournmouth, England 1963/1964
Aspirant og flyveleder v/Bodø Lufthavn 1964 og 1965
Flyveleder Vigra Flyplass 1965 til 1976
Flyveleder Kjevik Flyplass 1976 til 1995
Pensjonist fra 1995