The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.
Fikk styrmannspatent 15.04.1905 og skippercertifikat 25.01.1914.
Orlogstjeneste 15.01.1908 til 15.07.1908 Horten.
Mønstret matros på D/S "Texas" 28.09.1911 i Newport News 28.09.1911,mønstret av i Christiania 21.11.1911.
Mønstret 2.styrmann på D/S "Sinatra" i Buenos Aires 12.02.1914, mønstret av i Philadelphia 03.06.1914.
Mønstret 2.styrman på D/S "Capri" i Philadelphia 10.09.1914, mønstret av i Bergen 06.11.1914.
Mønstret 2.styrmann på D/S "Oddlaug" i Christiania 06.10.1915, mønstret av i Bergen 31.05.1916.
Mønstret 2.styrmann på D/S "Kaggafos" i Halden 25.07.1916, avmønstring ikke før.