Til sjøs i 1923 med d.s. FREIDIG av Kristiania, tilhørende Jens SAMUJELSENS Rederi AS, Kristiania.
Mønstringer, se mønstrings liste.
Styrmanns eksamen i Arendal 30.06.1928. Styrms sertifikat 17.05.1929.
Skipsfører eksamen i Arendal 20.06.1936. Skipsfører sertifikat 18.09.1939.
2.verdenskrig: Seilte i hjemmefart som 1.styrmann og skipsfører.
Gift. 4 barn.
3. juni 1947 Skipsfører og Reder av mindre kystbåt m.s. TRINE, avmønstring ikke ført.
Tvedestrand Mønstrings Protokoller.